Roland Auer
residente a Wienacht-Tobel, da Herisau Mandati attuali: Auer Roland, Versicherungsagentur Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Auer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Auer"
|
|
Roland Auer
residente a Trin Mulin, da Fideris Mandati attuali: einhaus ag, AuerArchitekten AG Persone correlate: Beatrice Auer, Beatrice Auer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Auer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Auer"
|
|
Roland Auer
residente a Wittenbach, da Eichberg Mandati attuali: Interconsulta Revisions- und Treuhand AG Persone correlate: Claudia Angele, Michèle Tettinger, Jörg Bruder e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Auer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Auer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Auer
Persone con il nome Roland Auer lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Privato con il nome Roland Auer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Auer
Numero di pubblicazione: HR02-1005043294, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
TIXI Verein St. Gallen, in St. Gallen, CHE-100.506.174, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, S.0, Publ. 4305581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Roland, von Eichberg, in Wittenbach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004636877, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
einhaus ag, in Chur, CHE-259.626.427, Reichsgasse 71, 7000 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Erstellung, Verwaltung, Bewirtschaftung, Belastung sowie Veräusserung von Immobilien mit den dazugehörigen Dienstleistungen auf eigene Rechnung oder für Dritte, wobei bei der Entwicklung und Realisation auf Nachhaltigkeit und Wohngesundheit geachtet wird;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Auer, Roland, von Fideris, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Auer, Beatrice, von Fideris, in Trin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4305581, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
TIXI Verein Behindertenbus St. Gallen, in St. Gallen, CHE-100.506.174, Verein (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602297).
Statutenänderung:
23.03.2018.
Name neu:
TIXI Verein St. Gallen.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Schaffung und den Betrieb geeigneter, regionaler Transportmöglichkeiten für die Abdeckung privater Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung.
Organisation neu:
[gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Max, von Gaiserwald, in Abtwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Robert, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auer, Roland, von Eichberg, in Wittenbach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.