Dr. Christoph Auer
residente a Wabern, da Sennwald, Zürich e St. Gallen Mandati attuali: Stiftung Rathaus des äusseren Standes Persone correlate: Thomas Baur, Jean-Daniel Gross, Henriette Constance von Wattenwyl e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christoph Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christoph Auer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christoph Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christoph Auer"
|
|
Christoph Auer
residente a Vucherens, da Riehen Mandati attuali: CHOC Sécurité Sàrl Persone correlate: Camille Trolliet Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Auer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Auer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Auer
Persone con il nome Christoph Auer lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christoph Auer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Auer
Numero di pubblicazione: HR02-1006034389, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Serafin Asset Management AG, in Zug, CHE-256.358.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2024, Publ. 1006014367).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Artico Partners AG, in Zürich (CHE-112.034.443), gemäss Fusionsvertrag vom 09.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 417'680.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 238'378.00 gehen durch Universalsukzession auf die übernehmende Gesellschaft über. Im Zuge der Fusion findet eine Kapitalerhöhung bei der Gesellschaft um CHF 55'000.00 statt. Die Alleinaktionärin der Artico Partners AG erhält 550 Namenaktien der Gesellschaft zu je CHF 100.00 zugeteilt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Finanzbereich als Vermögensverwalterin. Dies umfasst die Ausübung der Portfolioverwaltung und das Risikomanagement der anvertrauten Vermögenswerte durch die Verwaltung von Kollektivvermögen und individuellen Vermögen sowie den Vertrieb von Kollektivanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann ausserdem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, halten oder veräussern, oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen und Finanzierungen durchführen.
Aktienkapital neu:
CHF 355'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 355'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
3'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrate gültig in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Daniel, von Basel, in Hombrechtikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haindl, Patrick, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auer, Christoph Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lee, Erhard, von Glattfelden, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenneis, Michael, von Wädenswil, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrera, Gabriel, von Binningen, in Binningen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad, Andreas, von Seuzach, in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005705207, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AMG Fondsverwaltung AG, in Zug, CHE-256.358.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570638).
Statutenänderung:
20.02.2023.
Firma neu:
Serafin Asset Management AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Serafin Asset Management SA) (Serafin Asset Management Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haindl, Philipp Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Christoph Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Daniel, von Basel, in Hombrechtikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004965873, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Briggs & Stratton International AG, in Freienbach, CHE-115.853.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Christoph, von Luzern, in Unterägeri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Olga, von Schwyz, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rehg, Jürgen Karl Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.