Christian Aschwanden
residente a Lugano, da Isenthal Mandati attuali: Treefield Partners AG Persone correlate: Markus Richard Angst, Pietro Antonio Pius Malinconico, Mara Roth Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aschwanden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aschwanden"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aschwanden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aschwanden"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Aschwanden
Persone con il nome Christian Aschwanden lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Christian Aschwanden
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Aschwanden
Numero di pubblicazione: HR02-1006077777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Drehpunkt Studio GmbH, in Zürich, CHE-159.362.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Christian Vincenz, von Seelisberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Circelli, Marco, von Kriens, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Circelli-Zemp, Karin Rachel, von Malters, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005550968, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Drehpunkt Studio GmbH (Drehpunkt Studio Sàrl) (Drehpunkt Studio Sagl) (Drehpunkt Studio Ltd liab Co), in Zürich, CHE-159.362.475, Winkelriedstrasse 21, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Medienbereich, insbesondere Beratung sowie Produktion als auch Bearbeitung von Filmen und Werbung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Circelli, Marco, von Kriens, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aschwanden, Christian Vincenz, von Seelisberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4308917, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Treefield Partners AG, finora in Zürich, CHE-181.316.128, società anonima (Nr. FUSC 98 del 24.05.2016, Pubbl. 2846923).
Statuti modificati:
22.05.2018.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Crocicchio Cortogna 2, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
La prestazione di servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza per investimenti, lo sviluppo di prodotti finanziari nonché la fornitura di assistenza nel quadro dell'attività generale di consulenza in materia finanziaria e patrimoniale. È esclusa espressamente qualsivoglia attività che richieda un'autorizzazione in qualità di banca o commerciante di valori mobiliari. La Società ha facoltà di acquisire, ipotecare, alienare, mediare e amministrare proprietà fondiarie in Svizzera e all'estero, aprire succursali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in società svizzere ed estere, costituire società affiliate in Svizzera e all'estero ed eseguire tutte le operazioni e stipulare i contratti ritenuti opportuni per realizzare, direttamente o indirettamente, lo scopo sociale.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC .
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, avvengono per lettera o per fax inviata/o agli indirizzi registrati nel libro delle azioni.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.
Nuovi privilegi statutari:
Le azioni privilegiate di 'Categoria A' garantiscono dei diritti preferenziali relativamente ai dividendi a norma dello statuto. [finora: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [radiati: Gemäss Erklärung vom 03.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Secondo dichiarazione del 03.11.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Stauffer, Andreas, da Rüti bei Büren, in Rafz, presidente del consiglio d'amministrazione, gerente, con firma collettiva a due, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Malinconico, Pietro Antonio Pius, da Beinwil (Freiamt), in Agra (Collina d'Oro), presidente e direttore , con firma collettiva a due [finora: in Pambio-Noranco (Lugano), vice-presidente del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due];
Aschwanden, Christian, da Isenthal, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due];
Frefel, Jean-Pierre Eugène, da Basel, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), membro, con firma collettiva a due [finora: membro del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due];
Roth, Mara, da Melchnau, in Montagnola (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due [finora: in Pambio-Noranco (Lugano), membro del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due].