Christoph Arpagaus
residente a Pfäffikon, da Lumnezia Mandati attuali: Amandi Treuhand GmbH Persone correlate: Karin Arpagaus, Sonja Schlapbach, Daniel Schlapbach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Arpagaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Arpagaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Arpagaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Arpagaus"
|
|
Christoph Arpagaus
residente a Spiez, da Lumnezia Mandati attuali: Kofmehl AG, Espace Real Estate AG e di più Persone correlate: Ulrich Christian Winzenried, Anouk Nathalie Sévérine Marazzi-Augsburger, Lars Egger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Arpagaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Arpagaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Arpagaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Arpagaus"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Arpagaus
Persone con il nome Christoph Arpagaus lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christoph Arpagaus
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Arpagaus
Numero di pubblicazione: HR02-1006024572, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kofmehl AG, in Subingen, CHE-107.999.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836165).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Zweck neu:
Bewirtschaftung von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Lizenzen, Patente und andere immateriellen Werte übernehmen oder erteilen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Ist ferner befugt, Darlehen zu gewähren oder aufzunehmen sowie Liegenschaften zu erwerben oder zu veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Christoph, von Lumnezia, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marazzi, Anouk Nathalie Sévérine, von Langnau im Emmental, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winzenried, Ulrich Christian, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004904956, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Espace Real Estate AG, in Solothurn, CHE-102.883.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Theodor Friedrich, von Schnottwil, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Christoph, von Lumnezia, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004895703, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Espace Real Estate Holding AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-104.079.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645536).
Statutenänderung:
15.05.2020.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Zuchwilerstrasse 43, 4500 Solothurn. Die anlässlich der Generalversammlung vom 17.05.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung fällt dahin, da die Generalversammlung mit Beschluss vom 15.05.2020 erneut eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt hat.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2009 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2009 gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.12.2009 400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 2'940.00 der Immobiliengesellschaft Theodor Schild AG, in Grenchen, wofür 116'689 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Theodor F., von Schnottwil und Büetigen, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Christoph, von Lumnezia, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.