Stephan René Arnet
residente a Wädenswil, da Zürich e Luzern Mandati attuali: B Business Solutions AG in Liquidation, Eternyze AG in Liquidation e di più Persone correlate: Christa Arnet, Barblina Arnet Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephan René Arnet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephan René Arnet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephan René Arnet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephan René Arnet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stephan René Arnet
Persone con il nome Stephan René Arnet lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Stephan René Arnet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stephan René Arnet
Numero di pubblicazione: HR02-1006125498, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arnet Engineering AG, in Adliswil, CHE-100.240.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005264968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Stephan, von Zürich und Luzern, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006035243, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B Business Solutions AG, in Zürich, CHE-320.129.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887217).
Firma neu:
B Business Solutions AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(B Business Solutions Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Stephan René, von Zürich und Luzern, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005911114, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Eternyze AG in Liquidation, in Zug, CHE-262.343.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005860031).
Domizil neu:
c/o Bruhin Klass AG, Baarerstrasse 12, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freedland, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saratoga, CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoyanov, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Stephan René, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift].