Markus Aregger
residente a Winznau, da Romoos Mandati attuali: Markus Aregger Bedachungen und Spenglerei Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
|
|
Markus Aregger
residente a Sempach, da Sempach e Luzern Mandati attuali: Städtli-Gwärb AG, Aregger Immobilien AG. e di più Persone correlate: Franz Willi, Cyrill Herbert Faden, Marie Aregger-Amberg Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
|
|
Markus Aregger
residente a St. Gallen, da Romoos Mandati attuali: Aregger Reinigungen Persone correlate: Ingrid Aregger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
|
|
Markus Aregger
residente a Rain, da Rothenburg Mandati attuali: EGLO Schweiz AG Persone correlate: Rene Tiefenbacher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Aregger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Aregger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Aregger
Persone con il nome Markus Aregger lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Compravendita di immobili propri
Pulizia di edifici
Intermediari commerciali in vari settori
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Compravendita di immobili propri
Pulizia di edifici
Intermediari commerciali in vari settori
Privato con il nome Markus Aregger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Aregger
Numero di pubblicazione: HR02-1005346375, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Büelmatt, Sempach, in Sempach, CHE-100.709.375, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664769).
Domizil neu:
c/o Simon Supersaxo, Büelmatt 5, 6204 Sempach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Markus, von Luzern, in Sempach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Supersaxo, Simon, von Saas-Balen, in Sempach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005038080, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GF+Service+Maschinen GmbH, in Nottwil, CHE-112.204.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Markus, von Romoos, in Rain, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004923834, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Servicetechnik Rain GmbH, in Rain, CHE-112.204.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, S.0, Publ. 1658563).
Statutenänderung:
20.06.2020.
Firma neu:
GF+Service+Maschinen GmbH.
Sitz neu:
Nottwil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 2, 6207 Nottwil.
Zweck neu:
Handel von Neu- und Occasionsmaschinen sowie Erbringung von Service- und Reparaturarbeiten an Maschinen- und Haustechnikanlagen und Kundendienstarbeiten;
Beteiligungen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 21.01.2005 und Bilanz per 31.12.2004 übernimmt die Gesellschaft von Markus Aregger, von Romoos, in Herlisberg, seine bisherige Einzelfirma Maschinenservice Markus Aregger, in Hünenberg (CH-170.1.005.822-1), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 132'352.10 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 65'337.05 zum Preise von CHF 67'015.05, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 47'015.05 als Forderung gutgeschrieben werden.]. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ttamredo holding ag (CHE-321.819.355), in Knutwil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Odermatt, Patrick, von Sursee, in Knutwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Aregger, Markus, von Romoos, in Rain, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Odermatt-Amrein, Mirjam, von Knutwil, in Knutwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Nottwil (CHE-406.780.835)].