Beat Andrist
residente a Biel-Benken BL, da Erlenbach im Simmental Mandati attuali: Tenum Management AG Persone correlate: Moritz Kistenmacher, Roman Laubscher, Hans Jörg Luchsinger-Schmidli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Andrist", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Andrist"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Andrist", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Andrist"
|
|
Beat Andrist
residente a Rothenfluh, da Erlenbach im Simmental Mandati attuali: Garage Andrist Persone correlate: Markus Bürgin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Andrist", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Andrist"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Andrist", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Andrist"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Andrist
Persone con il nome Beat Andrist lavorano in questi rami economici
Servizi di segreteria e di supporto alle funzioni di ufficio
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Servizi di segreteria e di supporto alle funzioni di ufficio
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Beat Andrist
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Andrist
Numero di pubblicazione: HR02-1006127123, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Biopower Nordwestschweiz AG, in Liestal, CHE-112.253.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005607873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andrist, Beat, von Erlenbach im Simmental, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Dominik, von Mels, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Florian, von Basel und Lützelflüh, in Sisseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Basel und Lützelflüh, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheidegger, Roger, von Füllinsdorf, in Zunzgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Michael, von Forst-Längenbühl, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005522015, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'504 vom 05.07.2022. Tenum Management AG, in Liestal, CHE-107.436.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516485).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andrist, Beat, von Erlenbach im Simmental, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005516485, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Tenum Management AG, in Liestal, CHE-107.436.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2014, S.0, Publ. 1862843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delbrück, Dr. Gottlieb G., deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubscher, Roman, von Müntschemier, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistenmacher, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Malsburg-Marzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrist, Beat, von Erlenbach im Simmental, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.