Andreas Andermatt
residente a Rorschacherberg, da Merenschwand Mandati attuali: SMP Innovative AG, Andermatt Bio AG e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Andermatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Andermatt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Andermatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Andermatt"
|
|
Andreas Andermatt
residente a Luzern, da Baar e Rüti (ZH) Mandati attuali: apaTrade GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Andermatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Andermatt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Andermatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Andermatt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Andermatt
Persone con il nome Andreas Andermatt lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti alimentari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti alimentari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Privato con il nome Andreas Andermatt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Andermatt
Numero di pubblicazione: 2197885, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kreativ-Holzbau AG, in Reiden, CHE-374.877.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167845).
Firma neu:
Kreativ-Holzbau AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26.05.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Revimag Treuhand AG, Baselstrasse 44, 6252 Dagmersellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andermatt, Andreas, von Baar und Zürich, in Egolzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Tanja, von Walkringen, in Deitingen, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1792985, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Acopex Holding AG, bisher in Feusisberg, CHE-115.547.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, Publ. 6531720).
Statutenänderung:
23.09.2014.
Sitz neu:
Wolfhalden.
Domizil neu:
Tobelmühle 359, 9425 Thal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mittteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder - sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind - durch Brief oder Email.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Andreas, von Merenschwand, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1567703, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SMP Innovative AG, bisher in Zug, CHE-115.954.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1519451).
Statutenänderung:
13.06.2014.
Sitz neu:
Wolfhalden.
Domizil neu:
Tobelmühle 359, 9425 Thal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Handel mit sowie An- und Verkauf von Waren aller Art;
kann sich an andreren Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niafiodau, Ivan, belarussischer Staatsangehöriger, in Sankt Petersburg (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Andreas, von Merenschwand, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.