Florian Amrein
residente a Baden, da Meggen Mandati attuali: Personalfürsorgestiftung der Firma Xerox AG, Xerox Finance GmbH e di più Persone correlate: Adriano Wernli, Marco Peter Witzig, Thomas Woraschk e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Florian Amrein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Florian Amrein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Florian Amrein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Florian Amrein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Florian Amrein
Persone con il nome Florian Amrein lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Florian Amrein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Florian Amrein
Numero di pubblicazione: HR02-1005572382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 35506 vom 05.09.2022 Xerox AG, in Opfikon, CHE-103.097.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557300).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Florian, von Meggen, in Baden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005557300, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xerox AG, in Opfikon, CHE-103.097.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470614).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siham, Rakia, französische Staatsangehörige, in Thônex, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grall, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Gex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Florian, von Meggen, in Baden, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005508265, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Xerox AG, in Opfikon, CHE-109.358.313, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Jürgen, von Sirnach, in Eglisau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuba, Dominique-Pascal, von Val-de-Travers, in Pomy, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woraschk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrensperger, Edwin, von Zürich, in Bülach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amrein, Florian, von Meggen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witzig, Marco Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.