Carlo Ammann
residente a Pregassona, da Ermatingen Mandati attuali: Ammann Inox Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carlo Ammann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carlo Ammann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carlo Ammann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carlo Ammann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Carlo Ammann
Persone con il nome Carlo Ammann lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Fabbricazione di prodotti metallo
Privato con il nome Carlo Ammann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Carlo Ammann
Numero di pubblicazione: 2602791, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PwC Strategyand (Switzerland) GmbH, in Zürich, CHE-104.019.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Carlos, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster, Alex Laurent Christian, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2259479, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PwC Strategyand (Switzerland) GmbH, in Zürich, CHE-104.019.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1835499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Carlos, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4510152, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Booz Allen Hamilton GmbH, in Zürich, CH-020.3.020.354-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2008, S. 21, Publ. 4421852).
Statutenänderung:
19.05.2008.
Firma neu:
Booz & Company GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Booz & Company Ltd. Liab. Co.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von wirtschaftlichen und technologischen Beratungsleistungen für öffentliche, privatwirtschaftliche, gemeinnützige und andere Organisationen. Die Gesellschaft übt diesen Zweck im Rahmen der Booz & Company Gruppe aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ferner kann die Gesellschaft jede weitere kommerzielle, finanzielle und andere Tätigkeit ausüben, welche direkt oder indirekt mit den erwähnten Zwecken zusammenhängt..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habbel, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Ammann, Carlos, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].