Firat Altay
residente a Winterthur, da Turchia Mandati attuali: Hammer Baubedarf AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Firat Altay", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Firat Altay"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Firat Altay", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Firat Altay"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Firat Altay
Persone con il nome Firat Altay lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Firat Altay
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Firat Altay
Numero di pubblicazione: HR02-1004568316, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hammer Baubedarf AG, in Winterthur, CHE-435.084.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, S.0, Publ. 3509689).
Statutenänderung:
04.02.2019.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altay, Firat, türkischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1701943, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Protekt AG, in Winterthur, CHE-114.793.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1003409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altay, Firat, TK Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Martin, von Noflen, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5578836, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Protekt AG, in Uitikon, CH-270.4.002.461-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 31, Publ. 5200076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Martin, von Noflen, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Altay, Firat, TK Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.