Saim Agca
residente a Bern, da Turchia Mandati attuali: Rosa Brockenhaus Hilfswerkverein Persone correlate: Rudolf Keller, Mürside Agca, Willy Wihler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Saim Agca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Saim Agca"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Saim Agca", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Saim Agca"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Saim Agca
Persone con il nome Saim Agca lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Saim Agca
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Saim Agca
Numero di pubblicazione: 6952124, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rosa Brockenhaus Hilfswerkverein, in Bern, CH-036.6.055.556-0, Riedbachstrasse 51, 3027 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2010, 10.04.2012.
Zweck:
Der Verein führt das Rosa Brockenhaus mit den geschützten Arbeitsplätzen und den Werkstätten. Der Verein hat gemeinnützigen, selbsttragenden Charakter und verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck. Das Rosa Brockenhaus nimmt Gebrauchsgüter entgegen, welche sie zu Gunsten der Öffentlichkeit wiederverwertet. Der Verein bietet Arbeitsplätze für sozial und gesundheitlich beeinträchtigte Mitmenschen, Migrantinnen/Migranten und Arbeitslosen. Der Gewinn des Rosa Brockenhauses dient zur Äufnung von Reserven, welche zu einem sozialen Zweck im Kanton Bern eingesetzt werden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus dem Brockenhaus, Kapitalerträge, Spenden und Legate.
Eingetragene Personen:
Wihler-Diemand, Rosmarie Gabriele, von Strengelbach, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Agca, Saim, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Agca, Mürside, türkische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rashid, Nusrat, kanadische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wihler, Willy, von Strengelbach, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Öztürk, Muzaffer Naci, von Bern, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5255238, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bora's Gastro GmbH, in Schönenwerd, CH-241.4.007.724-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 12, Publ. 4610790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agca, Bora, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Agca, Saim, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agca, Saime, türkische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Numero di pubblicazione: 4610790, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bora's Gastro GmbH, in Schönenwerd, CH-241.4.007.724-0, Oltnerstrasse 38, 5012 Schönenwerd, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.08.2008.
Zweck:
Führung von Gastronomiebetrieben, Import, Export und Vertrieb von Waren aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Tourismus und Organisieren von Reisen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilung der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgt mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 06.08.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Agca, Bora, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Agca, Saim, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Agca, Saime, türkische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 100.--.