Christian Aerni
residente a Walterswil SO, da Gunzgen Mandati attuali: IngPlus GmbH, IngPlus aerni Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aerni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aerni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aerni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aerni"
|
|
Christian Aerni
residente a Luterbach, da Bolken Mandati attuali: Kopp Tankrevisionen GmbH Persone correlate: Barbara Aerni, Elisabeth Kopp-Siegenthaler, Robert Kopp Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aerni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aerni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aerni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aerni"
|
|
Christian Aerni
residente a Hölstein, da Gunzgen Mandati attuali: Hess AG Liestal Persone correlate: Eveline Adler, Daniel Markus Glaser, Irene Müller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aerni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aerni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Aerni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Aerni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Aerni
Persone con il nome Christian Aerni lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Uffici di architettura e ingegneria
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Christian Aerni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Aerni
Numero di pubblicazione: HR02-1006117785, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aerni & Schwarz GmbH, in Zürich, CHE-265.615.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821065).
Domizil neu:
c/o Joel Steiner, Feldeggstrasse 42, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Christian Andreas, von Bolken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwarz, Paulina Jasmin, von Grüningen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Joel, von Alpthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005497159, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
IngPlus GmbH, in Gunzgen, CHE-410.031.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S.0, Publ. 6187902).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Sitz neu:
Walterswil (SO).
Domizil neu:
Safenwilerstrasse 5c, 5746 Walterswil SO.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Christian, von Gunzgen, in Walterswil (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gunzgen].
Numero di pubblicazione: HR01-1004821065, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aerni & Schwarz GmbH (Aerni & Schwarz Sàrl) (Aerni & Schwarz Sagl) (Aerni & Schwarz Ltd liab Co), in Zürich, CHE-265.615.780, Manessestrasse 32, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomie- und Hotelgewerbe sowie Herstellung von als auch Handel mit Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 60'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 27.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aerni, Christian Andreas, von Bolken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwarz, Paulina Jasmin, von Grüningen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.