Michael Aeppli
residente a Stäfa, da Zürich e Stäfa Mandati attuali: QUANTBOATS AG Persone correlate: Maximilian Schmid Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Aeppli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Aeppli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Aeppli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Aeppli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Aeppli
Persone con il nome Michael Aeppli lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di navi e barche
Fabbricazione di navi e barche
Privato con il nome Michael Aeppli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Aeppli
Numero di pubblicazione: 3264067, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
QUANTBOATS AG, in Luzern, CHE-488.204.785, Alpenquai 13, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.12.2016.
Zweck:
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Quant-Segel-Booten und auch weiteren Segelbooten und Motorbooten;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung, Belastung, Verwaltung, Vermietung und Bebauung von Immobilien.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmid, Maximilian, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aeppli, Michael, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1511479, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Michael Aeppli, Marketing Kommunikation, in Meilen, CHE-110.019.912, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2003, S. 17, Publ. 1012196).
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Oberlandstrasse 7, 8712 Stäfa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Michael, von Stäfa, in Stäfa, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hombrechtikon].
Numero di pubblicazione: 3861454, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schwimmbad Music GmbH, in Basel, CH-270.4.013.848-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2004, S. 6, Publ. 2564394).
Statutenänderung:
21.03.2007.
Firma neu:
Rhynox Marketing GmbH.
Domizil neu:
Rotterdam-Str. 21, 4053 Basel.
Zweck neu:
Marketing und Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen, Vertrieb von Werbegutscheinen sowie Beratung und Vertrieb von verschiedenen Kreditkarten und Pay-TV. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Labalette, Michel, von Therwil, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Aeppli, Michael, von Arlesheim, in Riehen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Aurèle, von Kaisten und Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].