Martin Aemmer
residente a 5415 Obersiggenthal, da Beatenberg Mandati attuali: Personalvorsorgestiftung der Electrowatt Engineering, AFRY Schweiz AG Persone correlate: Barbara Schlegel, René Stettler, Martina Moritz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Aemmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Aemmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Aemmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Aemmer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Aemmer
Persone con il nome Martin Aemmer lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio di una casse pensioni
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Martin Aemmer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Aemmer
Numero di pubblicazione: HR02-1004511933, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immobilienstiftung der Pfadi Aargau, in Aarau, CHE-110.398.549, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3444197).
Name neu:
Immobilienstiftung der Pfadi Aargau in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Armin Leupp, Dättwilerstrasse 25, 5405 Dättwil. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 09.10.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupp, Armin, von Siblingen, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Adrian, von Sempach, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brülhart, Beda, von St. Silvester, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jansen, Lukas, von Küsnacht (ZH), in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aemmer, Martin, von Beatenberg, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 4037741, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rheinmetall Swiss SIMTEC AG, in Thun, CHE-114.734.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Johann, von Wohlen bei Bern, in Belp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aemmer, Martin, von Matten bei Interlaken, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Alfred, von Kernenried, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Jörg A., von Eggersriet, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3473117, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Electrowatt Engineering, in Zürich, CHE-109.423.028, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3164969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aemmer, Martin, von Beatenberg, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.