Johann Ackermann
residente a Lax, da Germania Mandati attuali: Ackermann Design in Stein Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Ackermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Ackermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Ackermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Ackermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johann Ackermann
Persone con il nome Johann Ackermann lavorano in questi rami economici
Costruzione di edifici
Costruzione di edifici
Privato con il nome Johann Ackermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johann Ackermann
Numero di pubblicazione: HR01-1005621318, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Ackermann Design in Stein, in Lax, CHE-153.467.905, Platzji 39, 3994 Lax, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Renovationsarbeiten, Umbauten, Anbauten, Umgebungsarbeiten, Malergipserarbeiten, Plattenbelege und Holzarbeiten.
Eingetragene Personen:
Ackermann, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lax, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004482248, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
VB Ackermann GmbH, in Mels, CHE-440.684.441, Amperdellstrasse 13, 8887 Mels, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in Versicherungsfragen und unabhängige Vermittlung von Versicherungen. Die Gesellschaft kann Verträge abschliessen, Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ackermann-Hobi, Ursula Erika, von Mels, in Mels, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ackermann, Johann Anton, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2243473, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Perlewält GmbH, in Laufen, CHE-400.864.913, Amthausgasse 7, 4242 Laufen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Herstellung von Modeschmuck. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'PERLEWÄLT, Rita Ackermann ' (CHE-115.476.240), in Laufen, gemäss Vertrag vom 24.06.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 59'074.90 und Passiven von CHF 7'975.83 im Wert von CHF 51'099.07. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ackermann, Rita, von Mels, in Erschwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ackermann, Johann-Rudolf, von Mels, in Erschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.