Lukas Othmar Achermann
residente a Horw, da Buochs Mandati attuali: Jialu GmbH Persone correlate: Jiayin Liu Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Othmar Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Othmar Achermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Othmar Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Othmar Achermann"
|
|
Lukas Othmar Achermann
residente a Horw, da Buochs Mandati attuali: jialu National AG Persone correlate: Jiayin Liu Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Othmar Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Othmar Achermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Othmar Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Othmar Achermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Othmar Achermann
Persone con il nome Lukas Othmar Achermann lavorano in questi rami economici
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio delle aziende gastronomiche
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Lukas Othmar Achermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Othmar Achermann
Numero di pubblicazione: HR02-1005564912, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
jialu National AG, in Hochdorf, CHE-428.901.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, S.0, Publ. 2351067).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Schwandenallee 5, 6047 Kastanienbaum.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Liu, Jiayin, von Buochs, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004482004, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Zukunft Hofdere, in Hochdorf, CHE-364.424.947, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1955687).
Domizil neu:
c/o Convicta Treuhand AG, Hauptstrasse 54, 6280 Hochdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Büren, Stephan, von Emmen, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2351067, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
jialu National AG, in Hochdorf, CHE-428.901.828, Hauptstrasse 21, 6280 Hochdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2015.
Zweck:
Führung von Gastronomiebetrieben sowie Produktion von und Handel mit Nahrungsmitteln;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.08.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Liu, Jiayin, von Buochs, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.