Hans-Peter Achberger
residente a Ossingen, da Germania Mandati attuali: Axelrod-Instrumentenstiftung Persone correlate: Marc Rudolf Meyer, Ada Ines Pesch, Heiner Madl e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Peter Achberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Peter Achberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Peter Achberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Peter Achberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans-Peter Achberger
Persone con il nome Hans-Peter Achberger lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Hans-Peter Achberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Peter Achberger
Numero di pubblicazione: 4003172, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Schweizerische Stiftung für die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern, in Dallenwil, CH-020.7.000.431-5, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2002, S. 12, Publ. 534758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonder Stauffer, Dr. Marianne, von Salouf und Sigriswil, in Muri bei Bern, Verwalterin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achberger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dengler, Urs, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flessner, Camilla, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vasile, Cristian, deutscher Staatsangehöriger, in Juvigny (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutenegger, Salvatrice genannt Salva, von Zollikon, in Uetikon am See, Verwalterin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Irma Zemp Treuhand, in Risch, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Schweizerische Stiftung für die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern, bisher in Z ü r i c h , Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.1998, S. 7889).
Gründungsurkunde:
28.12.1995.
Urkundenänderung:
21.06.2000.
Sitz neu:
D a l l e n w i l .
Domizil neu:
c/o Joseph Koller, Giessenmattstrasse 11, 6383 Dallenwil.
Zweck:
Die Stiftung fördert das schweizerische Musikleben durch die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern;
sie fördert den Berufsnachwuchs und bekämpft die Arbeitslosigkeit unter den Berufsmusikern;
sie kann an in Not geratene Berufsmusiker sowie ihre Angehörigen Unterstützungsleistungen ausrichten. Die Stiftung wahrt die Interessen der Berufsmusiker gegenüber staatlichen und privaten Institutionen, welche die gleichen Ziele wie die Stiftung verfolgen und koordiniert den Einsatz der verfügbaren Mittel.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat von einem oder mehr Mitgliedern, Verwaltung und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Heinz, von Aarwangen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Neuendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühner, Karl, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Santschi, Beat, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Sonder Stauffer, Dr. Marianne, von Salouf und Sigriswil, in Muri bei Bern, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Völkle, Hans Peter, von Zürich und Flawil, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Fraefel Bakir, Afra, von Uzwil und Bioley- Magnoux, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fraefel, Afra, von Uzwil];
Achberger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dinkel, François, von Vevey und Rheinfelden, in Prilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne];
Hauser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Fräschels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.