Martin Adriaan Accola
residente a Chur, da Davos Mandati attuali: Howden Sky SA, Balzers, Zweigniederlassung Chur, Howden Sky SA e di più Persone correlate: Hans-Jörg Blumer, Aris Martin Accola, Jacqueline Isabelle Engel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Adriaan Accola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Adriaan Accola"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Adriaan Accola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Adriaan Accola"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Adriaan Accola
Persone con il nome Martin Adriaan Accola lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Martin Adriaan Accola
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Adriaan Accola
Numero di pubblicazione: HR02-1005226144, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Golf & Sport Klosters AG, in Klosters, CHE-110.028.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2021, Publ. 1005107901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Accola, Martin, von Davos, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Daniel Urs, von Uster, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005116759, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Hudson Sky International SA, in Chur, CHE-109.859.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, S.0, Publ. 2184401).
Statutenänderung:
26.02.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die internationale Vermittlung von Versicherungen aller Art, die Übernahme und Bearbeitung von Beratungsmandaten;
ferner die Finanzierung und Betrieb von Handelsgeschäften, Luft- und Wasserfahrzeugen sowie Equiden samt Zugehör und Ausrüstung. Die Gesellschaft kann sodann Firmenvertretungen aller Art im In- und Ausland übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Insbesondere kann sie auch Grundstücke erwerben und veräussern, Baurechtsverträge abschliessen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accola, Martin Adriaan, von Davos, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Felsberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Accola, Aris Martin, von Davos, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005107901, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Golf & Sport Klosters AG, in Klosters-Serneus, CHE-110.028.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953852).
Sitz neu:
Klosters. [Anpassung des Sitzes und der Personenangaben infolge Namensänderung der Gemeinde].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hew, Christian, von Klosters, in Klosters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus];
Accola, Martin, von Davos, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus];
Maissen, Clau Andreas, von Klosters, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus];
Kameisis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus];
Sergi, Adrian, von Untervaz, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus].