Michael Abegg
residente a Zürich, da Horgen Mandati attuali: SCHULER AUKTIONEN AG Persone correlate: Philippe Schuler, Patrick Schuler, Munkhchimeg Erdenedagva e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Abegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Abegg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Abegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Abegg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Abegg
Persone con il nome Michael Abegg lavorano in questi rami economici
Fornitura di altri servizi all’azienda
Fornitura di altri servizi all’azienda
Privato con il nome Michael Abegg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Abegg
Numero di pubblicazione: HR02-1004797945, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
THING DESIGN GmbH, in Freienbach, CHE-412.426.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, S.0, Publ. 2368545).
Domizil neu:
Churerstrasse 20, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegg, Michael, von Arth, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Maja, von Trin, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numero di pubblicazione: 3401461, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bigtag Genossenschaft, in Winterthur, CHE-341.378.242, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3306745).
Firma neu:
bigtag Genossenschaft in Liquidation.
Liquidationsadresse:
c/o Michael Abegg, Riedhofstrasse 305, 8049 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Michael, von Horgen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1582863, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
THING DESIGN GmbH, in Freienbach, CHE-412.426.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6866196).
Statutenänderung:
23.06.2014.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Paolo, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchin, Cédric, von Winterthur, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Abegg, Michael, von Arth, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].