Marco Abderhalden
residente a Langnau am Albis, da Ebnat-Kappel Mandati attuali: SWISS-ITCC Persone correlate: Jörg Hellmuth Rüegg, Thomas Karl Maximilian Bednarz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Abderhalden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Abderhalden"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Abderhalden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Abderhalden"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Abderhalden
Persone con il nome Marco Abderhalden lavorano in questi rami economici
Associazioni e federazioni
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Marco Abderhalden
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Abderhalden
Numero di pubblicazione: 2147267, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Data Cave Switzerland AG, in Zug, CHE-101.047.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bednarz, Thomas Karl Maximilian, von Kerns, in Mettmenstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abderhalden, Marco, von Ebnat-Kappel, in Langnau am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1078137, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Data Cave Switzerland AG, in Zug, CH-130.0.010.226-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7185016).
Domizil neu:
Baarerstrasse 145, 6300 Zug. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bednarz, Thomas Karl Maximilian, von Kerns, in Mettmenstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschan, Fabian Markus, von Känerkinden, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abderhalden, Marco, von Ebnat-Kappel, in Langnau am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mettler, Hans, von Neckertal, in Pfungen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6896902, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xidion Informatik & Consulting GmbH, in Langnau am Albis, CH-020.4.020.717-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 35, Publ. 4874210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden, Marco, von Ebnat-Kappel, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Abderhalden-Kalaitzidis, Alexia, von Zürich, in Langnau am Albis, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Kimon Giovanni, von Ebnat-Kappel, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.