Informazioni su Zwahlen S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zwahlen S.A.
- Zwahlen S.A. da Court opera nel ramo «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Il 03.06.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-107.198.702.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.02.1975
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Court
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.002.843-6
IDI/IVA
CHE-107.198.702
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'un atelier de décolletage de précision et d'horlogerie. Elle peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut étendre son activité à d'autres branches de l'industrie de décolletage et d'horlogerie et s'intéresser à des entreprises similaires ou complémentaires. La société peut créer des succursales, en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises et faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Liestal | 14.10.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA, succursale de Moutier | Moutier | 01.09.2017 | 13.10.2021 | |
Fiduciaire P. Gobat S.A. | Moutier | <2004 | 31.08.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Zwahlen SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zwahlen S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005487698, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zwahlen S.A., à Court, CHE-107.198.702, société anonyme (No. FOSC 200 du 14.10.2021, Publ. 1005312171).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schirmer, Daniel, de Schänis, à Lausen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
List, Benjamin, ressortissant allemand, à Ramlinsburg, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Lüthy, Aglaia, de Basel, à Magden, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Schirmer, Fabien, de Schänis, à Lausen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005312171, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zwahlen S.A., à Court, CHE-107.198.702, société anonyme (No. FOSC 194 du 08.10.2019, Publ. 1004732408).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
PKF Fiduciaire SA, succursale de Moutier (CHE-131.585.324), à Moutier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
BDO AG (CHE-147.528.510), à Liestal, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004732408, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zwahlen S.A., à Court, CHE-107.198.702, société anonyme (No. FOSC 29 du 12.02.2019, Publ. 1004564227).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schirmer, Pascal, de Schänis, à Rheinfelden, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.