Informazioni su Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG
- Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG da Solothurn opera nel ramo «Esercizio delle scuole primarie» ed è attiva.
- Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG è stata costituita nel 29.12.2008.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 29.06.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG.
Dirigenza (14)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Salome Peters Brunner,
Stephanie Selig,
Beat Aebi,
Nicole Wyss,
Thomas Urs Siegenthaler
i più recenti aventi diritto di firma
Stephanie Selig,
Beat Aebi,
Christoph Heinz Büschi,
Silvan Riccio,
Lukas Gisiger
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Solothurn
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.008.002-6
IDI/IVA
CHE-114.648.248
Ramo economico
Esercizio delle scuole primarie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Schulung, sozialpädagogische Begleitung, therapeutische Behandlung, Berufsfindung und Eingliederung körper- und sinnes- sowie wahrnehmungsbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher vorwiegend mit Wohnsitz im Kanton Solothurn. Die Gesellschaft verfolgt eine gemeinnützige Zweckbestimmung im Sinne von Art. 620 Abs. 3 OR. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Burgdorf | 06.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Zentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder ZKSK AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005507551, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG, in Solothurn, CHE-114.648.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005391113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miescher, Matthias, von Aarwangen, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selig, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peters Brunner, Salome, von St. Gallen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005391113, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG, in Solothurn, CHE-114.648.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Rudolf, von Schangnau, in Mühledorf SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Beat, von Wynigen, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005265288, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK AG, in Solothurn, CHE-114.648.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigolin Ziörjen, Christine, von Grenchen, in Aetigkofen, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büschi, Christoph Heinz, von Selzach, in Riedholz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem anderen Geschäftsführer;
Riccio, Silvan, von Huttwil, in Meikirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem anderen Geschäftsführer.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.