Su ZENOLA ANSTALT
- La dirigenza dell’azienda ZENOLA ANSTALT fondata il 03.05.1978 è composta da 0 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.11.2015. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per ZENOLA ANSTALT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20202055, (1)
Handelsregister 07.11.2015, ZENOLA ANSTALT, Vaduz (FL-0001.068.150-8)Anstalt Firma bzw.
Name neu:
ZENOLA ANSTALT. Beendigung der Nachtragsliquidation und Abberufung des Nachtragsliquidators lt. Beschluss des Fürstlichen Landgerichts vom 05.10.2015 (10 HG.1999.75 ON 40). [gestrichen: Bestellung eines Nachtragsliquidators lt. Beschluss des FL Landgerichtes vom 23.11.1999 (10 Hp 75/99-2).].Erloschene Angaben zur Verwaltung: Ebersberg, Christof Michael, StA: Österreich, 9491 Ruggell, Nachtragsliquidator, mit Einzelunterschrift.