Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Zehnder Medien AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.12.1985
Cancellazione dal registro delle imprese
07.05.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wil (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.025.391-5
IDI/IVA
CHE-103.863.104
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herausgabe von Zeitungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, Zweigunternehmen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 29.09.2017 | 06.05.2018 | |
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 02.12.2014 | 28.09.2017 | |
Treuhandbüro Daniel Bosshardt | Häggenschwil | 25.05.2005 | 01.12.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zehnder Medien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4215267, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zehnder Medien AG, in Wil SG, CHE-103.863.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780935). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Swiss Regiomedia AG, in Baar (CHE- 161.721.017), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3780935, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zehnder Medien AG, in Wil SG, CHE-103.863.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2014, Publ. 1854529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Andreas Georges, von Birmenstorf AG, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Rolf-Peter, von Birmenstorf AG, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zehnder-Ritacco, Jacqueline, von Diepflingen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltisser, Martin, von Weiach, in Bremgarten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Rolf, von Weisslingen, in Seuzach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Somm, Markus, von Erlen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1854529, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zehnder Medien AG, in Wil SG, CHE-103.863.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2008, S. 12, Publ. 4520032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen (CH-320.3.015.621-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.