Informazioni su Yava GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Yava GmbH
- Yava GmbH ha sede a Chur, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 04.01.2021.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 27.03.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-173.893.375.
- BEST Management AG, GSC Consulting and Management AG, mediamarc GmbH hanno lo stesso indirizzo come Yava GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.01.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.006.025-5
IDI/IVA
CHE-173.893.375
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Restaurants und Bars in der Schweiz und im Ausland. Zudem betreibt die Gesellschaft Handel mit Waren aller Art sowohl im In- als auch im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen sowie Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yava GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005709892, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Yava GmbH, in Chur, CHE-173.893.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128668).
Weitere Adressen:
Bahnhofplatz 1, 9500 Wil SG.
Numero di pubblicazione: HR02-1005128668, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Yava GmbH, in Chur, CHE-173.893.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065855).
Domizil neu:
Lindenquai 4, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Patrick Oliver, von Ettiswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gündogan, Cihan, von Stammheim, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005065855, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Yava GmbH, in Chur, CHE-173.893.375, Lindenquai 12, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2020.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Restaurants und Bars in der Schweiz und im Ausland. Zudem betreibt die Gesellschaft Handel mit Waren aller Art sowohl im In- als auch im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen sowie Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gündogan, Cihan, von Stammheim, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frey, Patrick Oliver, von Ettiswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.