Informazioni su Xenix Filmdistribution GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Xenix Filmdistribution GmbH
- Xenix Filmdistribution GmbH con sede a Zürich è una Società a garanzia limitata nel ramo «Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi». Xenix Filmdistribution GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.05.1997 e ha 6 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 09.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Xenix Filmdistribution GmbH.
- 4 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: codora AG, Genova Zurigo, Wehrli + Thomas Architekten GmbH.
Dirigenza (6)
i più recenti aventi diritto di firma
Jan Klemenz,
Lorenz Schaedler,
Cyrille Anna Maria Thurston,
Eric Staub,
René Zumbühl
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.05.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.003.001-0
IDI/IVA
CHE-103.579.057
Ramo economico
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Verleih von vorwiegend unabhängigen, engagierten und experimentellen Film- und Videoproduktionen des In- und Auslands sowie Erwerb, Verwaltung, Vermittlung, Verwertung und gewerbliche Nutzung von Film-, Bild- und Tonrechten, Lizenzen, Urhebernutzungsrechten, Patenten sowie von weiteren audiovisuellen, literarischen und künstlerischen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Signer Consulting AG | Zürich | 02.07.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Telos Treuhand GmbH | Zürich | 30.09.2008 | 01.07.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Xenix Filmdistrubution Sàrl
- Xenix Filmdistribution LLC
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Xenix Filmdistribution GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006124659, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'495 vom 27.08.2024 Xenix Filmdistribution GmbH, in Zürich, CHE-103.579.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024, Publ. 1006117945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurston, Cyrille Anna Maria, von Glarus Nord, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006117945, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xenix Filmdistribution GmbH, in Zürich, CHE-103.579.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2024, Publ. 1006072534).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurston, Cyrille Anna Maria, von Glarus Nord, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Thurston, Cyril].
Numero di pubblicazione: HR02-1006072534, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xenix Filmdistribution GmbH, in Zürich, CHE-103.579.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer Consulting AG (CHE-418.435.463), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.