Informazioni su Wylerholz-Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wylerholz-Immobilien AG
- Wylerholz-Immobilien AG ha sede a Worblaufen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Wylerholz-Immobilien AG fondata il 20.06.1978 è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 20.03.2023.
- L’azienda Wylerholz-Immobilien AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.046.743.
- Oltre all’azienda Wylerholz-Immobilien AG sono iscritte 4 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Boris Cotting Beteiligung GmbH, Graber Konferenztechnik GmbH, Marcel Brändle AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.004.662-4
IDI/IVA
CHE-103.046.743
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Einräumenlassen eines selbständigen und dauernden Baurechts auf der Parzelle Bern-Grundbuchblatt Nr. 2871, Kreis V, die im Eigentum der Burgergemeinde Bern (Burgerspital) steht; Erstellung eines Werkstattgebäudes mit Dependenzräume auf diesem Grundstück; Vermietung dieses Gebäudes an Gewerbebetriebe jeglicher Art usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Lehmann AG | Bern | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wylerholz-Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005703989, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wylerholz-Immobilien AG, in Bern, CHE-103.046.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Stefan, von Bern, in Sugiez (Mont-Vully), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Worblaufen (Ittigen), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Brändle, Sabine, von Bern, in Worblaufen (Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004605210, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wylerholz-Immobilien AG, in Bern, CHE-103.046.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, S.0, Publ. 6858024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Lehmann AG (CHE-107.818.835), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6858024, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wylerholz-Immobilien AG, in Bern, CH-035.3.004.662-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798678).
Domizil neu:
Löchligutweg 11, 3048 Worblaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Marcel, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.