Indirizzo
c/o Josef Gähwiler
Ackerweg 8
9470 Buchs SG
Informazioni su Wohnbaugenossenschaft Glana
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohnbaugenossenschaft Glana
- Wohnbaugenossenschaft Glana ha sede a Buchs SG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’Organizzazione Wohnbaugenossenschaft Glana è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 30.05.1949.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.05.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-100.383.150.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Judith Schibler,
Josef Gähwiler,
Tino Heidel,
Fabienne Nigg,
Katharina Hagmann-Tinner
i più recenti aventi diritto di firma
Judith Schibler,
Josef Gähwiler,
Tino Heidel,
Fabienne Nigg,
Katharina Hagmann-Tinner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.1949
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Buchs (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.001.419-7
IDI/IVA
CHE-100.383.150
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
In gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen, durch Erwerb von Bauland und Baurechten; Bau und Erwerb von Mehrfamilienhäusern, die den zeitgemässen genossenschaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen; sorgfältiger und laufender Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten; Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert werden können; Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz bzw. entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen; Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete; Fördern von genossenschaftlichen Aktivitäten in den Siedlungen; ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, die preiswertes, gesundes und gutes Wohnen zum Ziel haben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
hartmannpartner audit ag | Diepoldsau | 10.05.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG | Buchs (SG) | 12.08.2008 | 09.05.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohnbaugenossenschaft Glana
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006041614, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Glana, in Buchs (SG), CHE-100.383.150, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2024, Publ. 1006029244).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
hartmannpartner audit ag (CHE-101.387.162), in Diepoldsau, Revisionsstelle [bisher: Wiedenau Treuhand- und Revisions-AG (CHE-101.387.162)].
Numero di pubblicazione: HR02-1006029244, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Glana, in Buchs (SG), CHE-100.383.150, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG (CHE-108.016.100), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenau Treuhand- und Revisions-AG (CHE-101.387.162), in Diepoldsau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005798086, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Glana, in Buchs (SG), CHE-100.383.150, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983487).
Domizil neu:
c/o Josef Gähwiler, Ackerweg 8, 9470 Buchs SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, August, von Ingenbohl, in Buchs SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jusenovic, Ljuljja, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Paul, von Schwyz, in Frümsen (Sennwald), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Josef, von Buchs (SG), in Buchs SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schibler, Judith, von Walterswil (SO), in Buchs SG, Vizepräsidentin der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heidel, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nigg, Fabienne, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.