Informazioni su Weita Service AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Weita Service AG
- Weita Service AG ha sede a Möhlin ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Pulizia di edifici».
- L’azienda è stata costituita nel 03.04.2007.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Weita Service AG è iscritta con l’IDI CHE-113.548.880.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Hannes Bussinger,
George David Nicholas Tarratt,
Philipp Alex Hauser,
Alberto Grau Garcia-Teran
i più recenti aventi diritto di firma
Tobias Grether,
Hannes Bussinger,
George David Nicholas Tarratt,
Philipp Alex Hauser,
Reto Frei
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.04.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Möhlin
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.028.543-3
IDI/IVA
CHE-113.548.880
Ramo economico
Pulizia di edifici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen, insbesondere in den Bereichen Reinigung, Hygiene, Desinfektion, Logistik und Arbeitsschutz sowie Handel mit Waren aller Art; kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Basel | 23.07.2024 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 13.08.2014 | 22.07.2024 | |
KPMG AG | Zürich | 28.12.2010 | 12.08.2014 | |
BDO AG | Liestal | 11.04.2007 | 27.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- wgs ag
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Weita Service AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006091773, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Weita Service AG, in Möhlin, CHE-113.548.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006037066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle;
Grether, Tobias, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006037066, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Weita Service AG, in Möhlin, CHE-113.548.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905312).
Domizil neu:
Güterstrasse 4, 4313 Möhlin.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Michael, von Schüpfheim, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005905312, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Weita Service AG, in Möhlin, CHE-113.548.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Thomas, von Nunningen, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussinger, Hannes, von Ormalingen, in Diepflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.