Su WELUGA-PHARM Anstalt
- La dirigenza dell’azienda WELUGA-PHARM Anstalt è composta da 0 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 07.08.2015. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- 3DPS Anstalt, DRUCK + MEDIA SERVICE AG, filtex AG hanno lo stesso indirizzo come WELUGA-PHARM Anstalt.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Mauren FL
Ramo economico
nessuna informazione disponibile
Scopo (Lingua originale)
Zweck der Anstalt ist:, Die Vermittlung von und der Handel mit chemischen und kosmetischen Produkten und von Medizinprodukten, die Auswertung von Patenten und Lizenzen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per WELUGA-PHARM Anstalt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20198635, (1)
Handelsregister 07/08/2015, WELUGA-PHARM Anstalt, Schaanwald (FL-0001.511.595-1)Anstalt Repräsentanz/Zustelladresse neu: Grasgarten 15, 9492 Eschen.
Numero di pubblicazione: 20156016, (1)
Handelsregister 16/04/2013, WELUGA-PHARM Anstalt, Schaanwald (FL-0001.511.595-1)Anstalt Statutenänderung: 10.04.2013.
Sitz neu:
Schaanwald.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Gewerbeweg 12, 9486 Schaanwald.
Zweck neu:
Zweck der Anstalt ist:, Die Vermittlung von und der Handel mit chemischen und kosmetischen Produkten und von Medizinprodukten, die Auswertung von Patenten und Lizenzen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Statutenänderung lt. Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 10.04.2013.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Hasler, Lic.iur. Günther Emil, StA: Liechtenstein, 9485 Nendeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Bieberschulte, Werner Heinrich, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.