Indirizzo
c/o Stephan Addor
Sattelweg 1
3782 Lauenen b. Gstaad
Informazioni su Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
- Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl con sede a Lauenen b. Gstaad è una Società cooperativa nel ramo «Costruzione di strade, binari e tunnel». Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 28.10.1968.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.12.2015. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.256.717.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.1968
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Lauenen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.5.008.849-2
IDI/IVA
CHE-102.256.717
Ramo economico
Costruzione di strade, binari e tunnel
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der eventuelle Ausbau der folgenden Strassenstücke: Rohrbrücke - Büeliweg / Jonibrücke - Sattelweg.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Weggenossenschaft Rohrbrücke - Bühl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2528645, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Rohrbrücke - Bühl, in Lauenen, CHE-102.256.717, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.1990).
Statutenänderung:
29.05.2015.
Firma neu:
Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl.
Domizil neu:
c/o Stephan Addor, Sattelweg 1, 3782 Lauenen b. Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der eventuelle Ausbau der folgenden Strassenstücke: Rohrbrücke - Büeliweg / Jonibrücke - Sattelweg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben oder durch Inserat im Anzeiger von Saanen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand-Egger, Annelies, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Kassierin, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Emil, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perreten, Ernst, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Lotti, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretärin und Kassierin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Willi Bendicht, genannt Willibenz, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Addor, Stephan, von Sainte-Croix, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl, in Lauenen (SHAB Nr.253 vom 28.10.1968, S.2322).
Aus der Verwaltung ausgeschieden:
Werner Oehrli, Präsident, und Werner Annen, Sekretär/Kassier;
ihre Unterschriften sind erloschen.
Neu in die Verwaltung gewählt wurden:
Ernst Perreten, von und in Lauenen, Präsident, und Annelies Brand-Egger, von und in Lauenen, Sekretärin/Kassierin;
beide zeichnen je einzeln.
Domizil neu:
bei der Sekretärin/Kassierin Frau Annelies Brand-Egger, Enge, 3782 Lauenen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.