Informazioni su Wallis Hospitality Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wallis Hospitality Sàrl
- Wallis Hospitality Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Anzère. Wallis Hospitality Sàrl appartiene al settore «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni» ed è attualmente attiva.
- Wallis Hospitality Sàrl ha 2 persone nella dirigenza.
- Il 09.10.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Wallis Hospitality Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-238.063.197.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 11 altre aziende attive. Queste includono: Anzalpinvest SA, Anzère Immobilier SA, Chauffage Bois-Energie Anzère CBA SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ayent
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.021.302-6
IDI/IVA
CHE-238.063.197
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but I'exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, discothèques. Elle peut également effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles ou autres qui se rapportent directement ou indirectement à son but et favorisent son développement. Elle peut également acheter, vendre, louer tous locaux utiles au développement des activités conformes au but social. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wallis Hospitality Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005856140, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Wallis Hospitality Sàrl, à Crans-Montana, CHE-238.063.197, société à responsabilité limitée (No. FOSC 94 du 18.05.2021, Publ. 1005185300).
Modification des statuts:
19.09.2023.
Nouveau siège:
Ayent.
Nouvelle adresse:
Route d'Anzère 34, 1972 Anzère.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Juilland, Mirta Valérie, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Moussaïd, Mohamed El Mahdi, ressortissant français, à Conthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005185300, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Wallis Hospitality Sàrl, à Crans-Montana, CHE-238.063.197, Route de Tsampriman 9, 3974 Mollens VS, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.04.2021.
But:
La société a pour but I'exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, discothèques. Elle peut également effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles ou autres qui se rapportent directement ou indirectement à son but et favorisent son développement. Elle peut également acheter, vendre, louer tous locaux utiles au développement des activités conformes au but social. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bono, Michele, ressortissant italien, à Crans-Montana, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Juilland, Mirta Valérie, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 27.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.