Informazioni su Courvoisier-Gassmann AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Courvoisier-Gassmann AG
- Courvoisier-Gassmann AG ha sede a Biel/Bienne ed è attiva. Essa opera nel ramo «Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria».
- Courvoisier-Gassmann AG è stata costituita nel 22.04.1936.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 17.10.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Courvoisier-Gassmann AG.
- Gassmann Management AG, Gassmann Management Holding AG, Personalfürsorgestiftung der Firma W. Gassmann sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
François Manach,
Stefan Niedermaier,
Alfred Thomas Bayard,
Christophe Renggli,
Sylvain Villars
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.1936
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.000.890-3
IDI/IVA
CHE-108.067.008
Ramo economico
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Druckerei und alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 31.05.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audizia AG | Brügg | 04.09.2018 | 30.05.2022 | |
Revisia AG | Biel/Bienne | <2004 | 03.09.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- W. Gassmann AG
- Gassmann W. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Courvoisier-Gassmann AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005862176, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Courvoisier-Gassmann AG, in Biel/Bienne, CHE-108.067.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meizoz, Eric, von Riddes, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guye-Bergeret, Laurent, von Val-de-Travers, in Neuchâtel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermaier, Stefan, von Thun, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manach, François, von Hauenstein-Ifenthal, in Bottmingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bayard, Alfred Thomas, genannt Fredy, von Visp, in Venthône (Noble-Contrée), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005561083, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Courvoisier-Gassmann AG, in Biel/Bienne, CHE-108.067.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Susanne, von Rapperswil BE, in St. Niklaus bei Merzligen (Hermrigen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schär, Markus, von Dotzigen, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005484899, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Courvoisier-Gassmann AG, in Biel/Bienne, CHE-108.067.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Roger, von Schwarzhäusern, in Oekingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audizia AG (CHE-329.088.537), in Brügg BE (Brügg), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidinter SA (CHE-105.925.319), in Lausanne, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.