Informazioni su VTL-Insurance + Partner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VTL-Insurance + Partner AG
- VTL-Insurance + Partner AG ha sede a Wil SG, è attiva e opera nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni».
- La dirigenza dell’azienda VTL-Insurance + Partner AG fondata il 04.02.1988 è composta da 3 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 13.03.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-106.031.264.
- Aziende con l’indirizzo uguale a VTL-Insurance + Partner AG: CM Immobilien AG, NFC GmbH, work24.com ag.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.02.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wil (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.928.066-4
IDI/IVA
CHE-106.031.264
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft umfasst das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Übernahme von Versicherungstreuhandmandaten und der Beratung in Versicherungs- und Finanzfragen. Die Gesellschaft kann sich an Firmen gleicher oder verwandter Zwecksetzung beteiligen, sowie jede andere Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang steht und sie kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Stockwerkeigentum erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RP Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG | Weinfelden | 10.02.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Universa Treuhand AG | Wangen-Brüttisellen | 13.12.2011 | 09.02.2015 | |
S & P Scheitlin & Partner Treuhand GmbH | Wangen-Brüttisellen | 22.07.2008 | 12.12.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- VTL-Treuhand AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VTL-Insurance + Partner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005984596, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
VTL-Insurance + Partner AG, in Wil (SG), CHE-106.031.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937942).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imholz, Christian, von Altdorf (UR), in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005937942, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
VTL-Insurance + Partner AG, in Wil (SG), CHE-106.031.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005102128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imholz, Christian, von Altdorf (UR), in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005102128, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
VTL-Insurance + Partner AG, in Wil (SG), CHE-106.031.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005092020).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Marco, von Appenzell, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.