Informazioni su von Bergen Transporte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu von Bergen Transporte AG
- von Bergen Transporte AG ha sede a Unterbach BE ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Trasporto di persone e merci su strada».
- von Bergen Transporte AG è stata costituita nel 28.02.1990.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.06.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: von Bergen Transporte AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.02.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meiringen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.000.494-9
IDI/IVA
CHE-107.222.789
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Transporten aller Art, die Vermietung von Maschinen, und Personal sowie die Lagerung und den Handel von und mit Baumaterialien, Futtermitteln und Landesprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 05.06.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
WPnet Wirtschaftsprüfung AG | Köniz | 17.07.2018 | 04.06.2023 | |
Fuchs + Partner Treuhand AG | Bern | 20.07.2015 | 16.07.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: von Bergen Transporte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005759853, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
von Bergen Transporte AG, in Meiringen, CHE-107.222.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WPnet Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.542.522), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bergen, Rolf, von Hasliberg, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Bergen, André, von Hasliberg, in Brienzwiler, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Bergen, Bruno, von Hasliberg, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005403255, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
von Bergen Transporte AG, in Meiringen, CHE-107.222.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362789).
Domizil neu:
Wysselen 46, 3857 Unterbach BE.
Numero di pubblicazione: 4362789, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
von Bergen Transporte AG, in Meiringen, CHE-107.222.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs und Partner Treuhand- und Revisions AG (CHE-101.508.187), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WPnet Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.542.522), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.