Indirizzo
c/o De Mitri Conseils SA
avenue Mon-Repos 14
1005 Lausanne
Informazioni su Viri Investments SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Viri Investments SA
- Viri Investments SA opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Lausanne.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 24.07.2014.
- Il 12.07.2016 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Viri Investments SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-426.385.643.
- Association F 260, De Mitri Conseils SA, ELEINAD Investissements SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.008.779-0
IDI/IVA
CHE-426.385.643
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prise de participations en Suisse et à l'étranger; exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but (cf statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viri Investments SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2948289, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Viri Investments SA, à Lausanne, CHE-426.385.643 (FOSC du 15.06.2016, p. 0/2892153). Festa Elena n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Crova Federico, d'Italie, à Genève.
Numero di pubblicazione: 2892225, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Viri Investments SA, à Bagnes, CHE-426.385.643, société anonyme (No. FOSC 144 du 29.07.2014, Publ. 1638353). Radiation d'office par suite de transfert du siège social à Lausanne.
Numero di pubblicazione: 2892153, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Viri Investments SA, précédemment à Bagnes, CHE-426.385.643 (FOSC du 29.07.2014, p. 0/1638353). Statuts modifiés le 30 mai 2016. Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
avenue Mon-Repos 14, c/o De Mitri Conseils SA, 1005 Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.