Informazioni su Vier Kleeblatt Investment AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vier Kleeblatt Investment AG
- Vier Kleeblatt Investment AG da Zürich opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.02.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-114.113.444.
- 6 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Lilien Investment AG, Nicole Brugger Psychotherapie und psychologische Beratung, Praxis für Psychotherapie & Psychoanalyse Graciela Hoyos Lievano.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Cécilia Lebreton,
Conrad Jean Henri Maurice Hottinger,
Bruno Beer
i più recenti aventi diritto di firma
Cécilia Lebreton,
Conrad Jean Henri Maurice Hottinger,
Bruno Beer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.03.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.031.921-7
IDI/IVA
CHE-114.113.444
CHE-225.776.023 IVA
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an und in der Finanzierung von in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie in der dauernden Verwaltung dieser Beteiligungen und von anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft ist ferner befugt, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Grundstücke im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck Zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alta Group AG | Zug | 19.04.2016 | 19.03.2017 | |
Juris Treuhand AG | Zug | 27.03.2014 | 18.04.2016 | |
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. | Zug | 10.03.2008 | 26.03.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vier Kleeblatt Investment AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005954617, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vier Kleeblatt Investment AG, in Zürich, CHE-114.113.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2024, Publ. 1005928734).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lebreton, Cécilia, von Zürich, in Zug, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Corsier (GE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005928734, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vier Kleeblatt Investment AG, in Zürich, CHE-114.113.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Conrad Jean Henri Maurice, genannt Jean-Conrad, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Corsier (GE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005188246, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vier Kleeblatt Investment AG, in Zürich, CHE-114.113.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, S.0, Publ. 3412451).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an und in der Finanzierung von in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie in der dauernden Verwaltung dieser Beteiligungen und von anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft ist ferner befugt, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Grundstücke im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck Zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.