Informazioni su Vetsch Treuhand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vetsch Treuhand AG
- Vetsch Treuhand AG ha sede a Ebnat-Kappel, è attiva e opera nel ramo «Servizi fiduciari».
- L’azienda è stata costituita nel 05.06.2007.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 15.03.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-113.666.812.
- Esla AG, Immo Ricken AG, Jürg und Dorothea Wagner Stiftung hanno lo stesso indirizzo come Vetsch Treuhand AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Fabienne Rutz,
Melissa Ünal-Hänni,
Andrea Hautle-Huber,
Kerstin Nessensohn,
Janine Bigger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.06.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ebnat-Kappel
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.061.368-0
IDI/IVA
CHE-113.666.812
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Treuhanddienstleistungen, Rechtsberatung und Rechtsvertretung, Buchhaltungen, Unternehmens- und Steuerberatungen, Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien und Rechte erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
REWI Treuhand AG | Gossau (SG) | 11.06.2007 | 27.02.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vetsch Treuhand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005986893, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vetsch Treuhand AG, in Ebnat-Kappel, CHE-113.666.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blöchlinger, Lea, von Eschenbach (SG), in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brülisauer, Anita, von Walzenhausen, in Nesslau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Fabienne, von Glarus Süd, in Ulisbach (Wattwil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ünal-Hänni, Melissa, von Toffen, in Lichtensteig, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005676724, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vetsch Treuhand AG, in Ebnat-Kappel, CHE-113.666.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Lea, von Eschenbach (SG), in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hautle, Andrea, von Gossau (SG), in Wattwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nessensohn, Kerstin, von Sennwald, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005506575, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vetsch Treuhand AG, in Ebnat-Kappel, CHE-113.666.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitzli, Corinne, von Jonschwil, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.