Informazioni su VETROPA SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VETROPA SA
- VETROPA SA è una Società anonima con sede a Vevey. VETROPA SA appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- VETROPA SA ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 25.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda VETROPA SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-102.856.679.
- Oltre all’azienda VETROPA SA sono iscritte 16 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Blue Bottle Holdings Sàrl, DPA (Holding) SA, Fonds de Pensions Complémentaire Nestlé (Fondation Louis Dapples).
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Silvan Peter Jampen,
Urs Eduard Zurbrügg,
Stefan Ulrich Helfenstein
i più recenti aventi diritto di firma
Silvan Peter Jampen,
Urs Eduard Zurbrügg,
Stefan Ulrich Helfenstein
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.12.1947
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vevey
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.130.708-0
IDI/IVA
CHE-102.856.679
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'ahat, la vente et la gestion de participations à toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières, suisse ou étrangères.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 31.08.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 19.08.2009 | 30.08.2020 | |
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA in Liquidation | Zürich | <2004 | 18.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- VETROPA CO Ltd.
- VETROPA AG
- Vetropa AG
- Vetropa Co Ltd
- Vetropa SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VETROPA SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005944418, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
VETROPA SA, à Vevey, CHE-102.856.679 (FOSC du 04.05.2021, p. 0/1005168944). Helfenstein Stefan Ulrich est maintenant à Hergiswil (NW).
Numero di pubblicazione: HR02-1005168944, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Vetropa S.A., précédemment à Fribourg, CHE-102.856.679 (FOSC du 31.08.2020, p. 0/1004967916). Siège transféré à Vevey.
Nouvelle adresse:
Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
VETROPA SA (VETROPA AG) (VETROPA CO Ltd.). Statuts modifiés le 21.04.2021.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par lettre. Checa Cortés José Maria n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Jampen Silvan, de Müntschemier, à Kerzers, avec signature individuelle, et Zurbrügg Urs, de Reichenbach im Kandertal, à Neuheim, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: HR02-1005168287, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Vetropa S.A. , à Fribourg, CHE-102.856.679 (FOSC du 31.08.2020, p. 0/1004967916). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Vevey, sous la nouvelle raison sociale VETROPA SA.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.