Informazioni su Vétérinaires Sans Frontières Suisse
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vétérinaires Sans Frontières Suisse
- Vétérinaires Sans Frontières Suisse con sede a Bern è una Associazione nel ramo «Associazioni e federazioni». Vétérinaires Sans Frontières Suisse è attiva.
- C'é 9 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 08.08.2024.
- L’Organizzazione Vétérinaires Sans Frontières Suisse è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.418.660.
- Allo stesso indirizzo come Vétérinaires Sans Frontières Suisse sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: MatteMove GmbH, Studio Sansano GmbH.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del comitato
Dr. Hans Wyss,
Pascale Waelti Maumier,
Dr. Gregor Schmid,
Dr. Hanspeter Steinlin,
Stefanie Graf
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Hans Wyss,
Jorge Pascual,
Dr. Vincent Hug,
Flurina Derungs,
Pascale Waelti Maumier
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.09.2016
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.6.067.948-0
IDI/IVA
CHE-112.418.660
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt die nachhaltige tierärztliche Unterstützung der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsschichten in den ärmsten Ländern der Welt. Mit dem Ziel der Bekämpfung von Zoonosen und der Verbesserung von tierischen Erzeugnissen trägt er zur Ernährungssicherheit und zur besseren Gesundheit von Mensch und Tier bei. Er beteiligt sich an Ausbildungs- und Forschungsprojekten, an der Vermittlung von technischem und medizinischem Verständnis bezüglich Tierzucht und -gesundheit, sowie an der Präventivmedizin. Der Verein stützt seine entwicklungspolitische Ausrichtung auf die Regeln des Bundesgesetzes über die internationale Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe (SR 974.0, 19.3.1976). Er fördert die Bewusstseinsbildung in der Schweiz über die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern und deren soziale und ökologische Folgen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 08.09.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vétérinaires Sans Frontières Suisse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006102283, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vétérinaires Sans Frontières Suisse, in Bern, CHE-112.418.660, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kihm, Ulrich Prof. Dr., von Frauenfeld, in Willerzell (Einsiedeln), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans Dr., von Wynigen, in Mühlethal (Zofingen), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005896373, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vétérinaires Sans Frontières Suisse, in Bern, CHE-112.418.660, Verein (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litschgi, Nicole, von Winterthur, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelling, Esther Dr., von Berneck, in Bern, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans Dr., von Wynigen, in Mühlethal (Zofingen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Flurina, von Lumnezia, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Vincent Dr. , von Egerkingen, in Bern, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pascual, Jorge, von Heimenhausen, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005707227, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vétérinaires Sans Frontières Suisse, in Bern, CHE-112.418.660, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3044461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sabo, Mufit, von Fribourg, in Villars-sur-Glâne, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Andreas Dr., von Zürich, in Detligen (Radelfingen), Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolomey, Daniel, von Lutry, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti Maumier, Pascale Dr., von Unterkulm, in Fribourg, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Clematide, Claudio, von Amriswil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Stefanie, von Krattigen, in Zollikofen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Gregor, von Schüpfheim, in Einigen (Spiez), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinlin, Hans-Peter Dr., genannt Hanspeter, von St. Gallen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Litschgi, Nicole, von Winterthur, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schelling, Esther Dr., von Berneck, in Bern, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.