Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Valreal SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.11.2006
Cancellazione dal registro delle imprese
30.05.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Alpnach
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.011.837-1
IDI/IVA
CHE-113.277.238
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Tätigung von Immobilien-, Finanz- und Treuhandgeschäften sowie Handel mit Kunstgegenständen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Niklaus Müller, dipl. Wirtschaftsprüfer | Zollikon | 19.11.2009 | 08.11.2015 | |
J. Süess Treuhand | Egg | 28.11.2006 | 18.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Valreal SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006043731, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Valreal SA, in Alpnach, CHE-113.277.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128238). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Valorvision SA" (CHE-115.950.477) mit Sitz in Alpnach über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005128238, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Valreal SA, in Alpnach, CHE-113.277.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090503).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 800 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Numero di pubblicazione: 3090503, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Valreal SA, in Alpnach, CHE-113.277.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, Publ. 2469707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Rodia, von Sâles und Vaulruz, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Thomas, von Unterlangenegg, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Götz, Alexander, von Unterlangenegg, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.