Informazioni su Unternehmensstiftung Elsässer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Unternehmensstiftung Elsässer
- Unternehmensstiftung Elsässer è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una casse pensioni». La sede si trova a Zürich.
- La dirigenza dell’Organizzazione Unternehmensstiftung Elsässer fondata il 22.03.1975 è composta da 4 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.06.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-105.695.208.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Unternehmensstiftung Elsässer: Angestellten-Fürsorgefonds der Elsässer & Cie AG, Elsässer & Cie AG, Otto Elsässer-Stiftung.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.1975
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.901.101-9
IDI/IVA
CHE-105.695.208
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung der übrigen Stiftungen von Otto Elsässer sel., insbesondere des Angestellten-Fürsorgefonds der Elsässer & Cie. AG, der Otto Elsässer-Stiftung, sowie die finanzielle und administrative Unterstützung der Elsässer & Cie. AG und deren aktiver und ehemaliger Mitarbeiter mit dem Ziel, das Fortbestehen des Unternehmens und deren Arbeitsplätze zu sichern. Die Leistungen der Stiftung sind freiwillig und dem pflichtgemässen Ermessen des Stiftungsrates anheim gestellt.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Willi & Partner AG | Wetzikon (ZH) | 03.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Otto Elsässer-Personalfürsorgestiftung
- Elsässer Otto-Personalfürsorgestiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Unternehmensstiftung Elsässer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006069642, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unternehmensstiftung Elsässer, in Zürich, CHE-105.695.208, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006039905). Mit Verfügung vom 10.06.2024 hat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wiederhergestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprecher, Dr. Thomas, von Pfäfers und Zürich, in Küsnacht (ZH), Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006039905, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unternehmensstiftung Elsässer, in Zürich, CHE-105.695.208, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535289). Mit Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 17.05.2024 wurde als Sachwalter mit Einzelunterschrift für die Unternehmensstiftung Elsässer, in Zürich, RA Dr. Thomas Sprecher, von Pfäfers und Zürich, in Küsnacht (Korrespondenzadresse: Thomas Sprecher, Dr. iur. et phil., RA, LL.M., Partner, Niederer Kraft & Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich) eingesetzt. Dem Lauf der Beschwerdefrist und einer Beschwerde gegen diese Verfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprecher, Dr. Thomas, von Pfäfers und Zürich, in Küsnacht (ZH), Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004535289, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unternehmensstiftung Elsässer, in Zürich, CHE-105.695.208, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3415217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willmann, Edmund, deutscher Staatsangehöriger, in Singen (Deutschland), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federer, Dionys, von Berneck, in Bäretswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.