Informazioni su UBH Seminare GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu UBH Seminare GmbH
- UBH Seminare GmbH con sede a Evilard è attiva. UBH Seminare GmbH è attiva nel ramo «Altre servici in educazione».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 10.08.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda UBH Seminare GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.966.950.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.06.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Evilard
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.4.017.249-7
IDI/IVA
CHE-112.966.950
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und Durchführung von Seminaren im Gesundheitsbereich, der Verkauf von Lehrmitteln, Praxiseinrichtungen und EDV Produkten sowie psychologische Beratung und komplementärmedizinische Behandlungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: UBH Seminare GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004954529, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
UBH Seminare GmbH, in Evilard, CHE-112.966.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S.6, Publ. 5490352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard Heitmann, Ursina, von Wiesen GR, in Evilard, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitmann, Claus Georg Rudolf, von Davos und deutscher Staatsangehöriger, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5490352, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
UBH Seminare GmbH, in Evilard, CH-073.4.017.249-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2006, S. 4, Publ. 3414128).
Statutenänderung:
13.05.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und Durchführung von Seminaren im Gesundheitsbereich, der Verkauf von Lehrmitteln, Praxiseinrichtungen und EDV Produkten sowie psychologische Beratung und komplementärmedizinische Behandlungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitmann, Claus Georg Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 3414128, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
UBH Seminare GmbH, in Evilard, CH-073.4.017.249-7, Chemin des Voitats 7, 2533 Evilard, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.05.2006.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Seminaren im Gesundheitsbereich, Verkauf von Lehrmitteln, Praxiseinrichtungen und EDV Produkten sowie psychologische Beratung und komplementärmedizinische Behandlung. Die Gesellschaft ist befugt, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der Einzelfirma 'UBH Ursina Bernhard Heitmann', in Evilard, Aktiven von CHF 83'432.12 und Passiven von CHF 54'480.46 gemäss Vertrag vom 09.05.2006 und Bilanz per 31.12.2005 zum Preis von CHF 28'951.66, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 8'951.66 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
mit eingeschriebenem Brief.
Eingetragene Personen:
Heitmann, Claus Georg Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bernhard Heitmann, Ursina, von Wiesen GR, in Evilard, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.