Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Dr. Reto Strittmatter, Wartmann & Merker
Fraumünsterstrasse 29
8001 Zürich
Informazioni su Turicum Baugesellschaft AG Holding in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.04.2005
Cancellazione dal registro delle imprese
31.03.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.028.644-0
IDI/IVA
CHE-112.316.344
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, namentlich von Aktien der Turicum Baugesellschaft AG und anderer im Immobilienbereich tätiger Gesellschaften, ferner die Durchführung von Finanzierungsgeschäften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 20.04.2005 | 30.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Turicum Baugesellschaft AG Holding
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Turicum Baugesellschaft AG Holding in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3439537, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Turicum Baugesellschaft AG Holding in Liquidation, in Zürich, CHE-112.316.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343823). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1343823, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Turicum Baugesellschaft AG Holding in Liquidation, in Zürich, CHE-112.316.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6853902).
Domizil neu:
c/o Dr. Reto Strittmatter, Wartmann & Merker, Fraumünsterstrasse 29, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Dr. Thomas, von Zürich und Bauma, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stulz, Erwin, von Tafers, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift;
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle [bisher: von Graffenried AG Treuhand].
Numero di pubblicazione: 6853902, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Turicum Baugesellschaft AG Holding, in Zürich, CH-020.3.028.644-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 30, Publ. 5725946).
Firma neu:
Turicum Baugesellschaft AG Holding in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.09.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringgenberg, Marie-Louise, von Ringgenberg BE, in Bern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merker, Robert, von Baden, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Anton, von Seeberg, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Dr. Alfred, von Zürich und Spreitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Christoph, von Küsnacht ZH und Basel, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stulz, Erwin, von Tafers, in Bösingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Dr. Thomas, von Zürich und Bauma, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].