Indirizzo
c/o Seestatt Consulting AG
Seestattstrasse 20
8852 Altendorf
Informazioni su TT Handels- & Beratungskontor AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TT Handels- & Beratungskontor AG
- TT Handels- & Beratungskontor AG ha sede a Altendorf ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Intermediari commerciali in vari settori».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Il 15.01.2015 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- TT Handels- & Beratungskontor AG è iscritta nel cantone SZ con l’IDI CHE-115.464.432.
- Oltre all’azienda TT Handels- & Beratungskontor AG sono iscritte 20 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: ARGYROS HOLDING AG, Belvista Finanz AG, Biontrace AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.03.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Altendorf
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.015.450-4
IDI/IVA
CHE-115.464.432
Ramo economico
Intermediari commerciali in vari settori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Waren aller Art sowie Beratung von Unternehmungen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TT Handels- & Beratungskontor AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1932011, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TT Handels- & Beratungskontor AG, in Altendorf, CHE-115.464.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerdes-Röben, Hans Wilhelm Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roessler, Wido, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1215621, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TT Handels- & Beratungskontor AG, in Altendorf, CHE-115.464.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, Publ. 6273996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gordon, Peider Andri, von Silvaplana, in Genf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roessler, Wido, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gerdes-Röben, Hans Wilhelm Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6273996, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TT Handels- & Beratungskontor AG, in Altendorf, CH-130.3.015.450-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 16, Publ. 5927320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Arthur, von Ruswil, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gordon, Peider Andri, von Silvaplana, in Genf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.