Informazioni su Transport AG Entlebuch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Transport AG Entlebuch
- Transport AG Entlebuch opera nel settore «Trasporto di persone e merci su strada» ed è attualmente attiva. La sede è a Ebnet.
- L’azienda è stata costituita nel 24.06.1999.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 16.03.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-107.232.061.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.06.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Entlebuch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.022.706-2
IDI/IVA
CHE-107.232.061
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Transportunternehmens; Beteiligungen; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Schüpfheim | 15.12.2011 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPTEX Audit AG | Kriens | 23.09.2008 | 14.12.2011 | |
Gewerbe-Treuhand AG | Schüpfheim | <2004 | 22.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Benjamin Hofer Transport AG
- Hofer Benjamin Transport AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Transport AG Entlebuch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005428133, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Transport AG Entlebuch, in Entlebuch, CHE-107.232.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Andreas, von Entlebuch, in Flühli, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG (CHE-241.672.913), in Schüpfheim, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.9.789.014-1)];
Graber, Reto, von Brittnau, in Brittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005251008, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Transport AG Entlebuch, in Entlebuch, CHE-107.232.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, S.0, Publ. 1014403).
Weitere Adressen:
Innerschwand 4, 6162 Entlebuch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler-Brun, Roland, von Hasle (LU), in Entlebuch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schüpfheim, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Mahler-Brun, Verena genannt Vreni, von Entlebuch und Hasle (LU), in Entlebuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schüpfheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1014403, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Transport AG Entlebuch, in Entlebuch, CH-100.3.022.706-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler-Brun, Roland, von Hasle LU, in Schüpfheim, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetmoos];
Mahler-Brun, Verena genannt Vreni, von Entlebuch und Hasle LU, in Schüpfheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetmoos].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.