Indirizzo
c/o ROLF HUGLI SA
Route de la Galaise 11
1228 Plan-les-Ouates
Informazioni su Torobravo Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Torobravo Holding SA
- Torobravo Holding SA da Plan-les-Ouates opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 09.09.2014.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.12.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-160.346.477.
- Duport-Aberlé SA, LAYDEVANT SA, NeoShapes SA hanno lo stesso indirizzo come Torobravo Holding SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Plan-les-Ouates
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.426.014-2
IDI/IVA
CHE-160.346.477
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Détention, acquisition et gestion de participations de quelque forme que ce soit dans des entreprises financières, industrielles, commerciales et mobilières ainsi que détention de biens et droits immatériels, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rivafid, société fiduciaire SA | Genève | 12.09.2014 | 13.09.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Torobravo Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005366239, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Torobravo Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-160.346.477 (FOSC du 14.09.2017, p. 0/3753075).
Nouvelle adresse:
Route de la Galaise 11, c/o ROLF HUGLI SA, 1228 Plan-les-Ouates.
Numero di pubblicazione: 3753075, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Torobravo Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-160.346.477 (FOSC du 12.09.2014, p. 0/1711893). Selon déclaration du 29.08.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. Rivafid, société fiduciaire SA (CHE-108.625.316) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1711893, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Torobravo Holding SA, à Plan-les-Ouates, chemin du Pré-Fleuri 3, c/o ROLF HUGLI SA, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-160.346.477. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.09.2014.
But:
détention, acquisition et gestion de participations de quelque forme que ce soit dans des entreprises financières, industrielles, commerciales et mobilières ainsi que détention de biens et droits immatériels, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
lettre.
Administration:
Geiger Richard, d'Oberegg, à Plan-les-Ouates, est administrateur unique avec signature individuelle.
Organe de révision:
Rivafid, société fiduciaire SA (CHE-108.625.316), à Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.