Informazioni su Tori Group GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tori Group GmbH
- Tori Group GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Hünenberg.
- La dirigenza dell’azienda Tori Group GmbH è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.05.2024.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 17.07.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-154.324.071.
- 87 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Abreziel Holding AG, Access Resources AG, Ankis AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.05.2024
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Hünenberg
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.021.937-7
IDI/IVA
CHE-154.324.071
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere den Aufbau und die Verwaltung von operativen Gesellschaften im Personaldienstleistungssegment. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tori Group GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006086815, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tori Group GmbH, in Hünenberg, CHE-154.324.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2024, Publ. 1006034349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antic, John, kroatischer Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehrmoser, Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Birsfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1006034349, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tori Group GmbH, in Hünenberg, CHE-154.324.071, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere den Aufbau und die Verwaltung von operativen Gesellschaften im Personaldienstleistungssegment. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 02.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Antic, Andre Etienne, deutscher Staatsangehöriger, in Weinsberg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Antic, John, kroatischer Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ott-Ducrey, Fabienne, von Arni (AG), in Küssnacht (SZ), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.