Informazioni su Tiro Ofenbau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tiro Ofenbau AG
- Tiro Ofenbau AG ha sede a St. Gallen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Tiro Ofenbau AG è stata costituita nel 11.06.1985.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 22.11.2023.
- Tiro Ofenbau AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-103.309.664.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.06.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.026.572-7
IDI/IVA
CHE-103.309.664
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Projektierung, Planung und Bau von Öfen, Cheminées und anderen Feuerstellen aller Art sowie den Handel mit Waren aller Art in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rotmonten Treuhand AG | St. Gallen | 17.07.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Riflori Revisions-GmbH in Liquidation | Wittenbach | <2004 | 16.07.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tiro Naturofen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tiro Ofenbau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005891197, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Tiro Ofenbau AG, in St. Gallen, CHE-103.309.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Werner, von Oberriet (SG), in Tannay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005747519, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Tiro Ofenbau AG, in St. Gallen, CHE-103.309.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116720).
Statutenänderung:
27.04.2023.
Zweck neu:
Projektierung, Planung und Bau von Öfen, Cheminées und anderen Feuerstellen aller Art sowie den Handel mit Waren aller Art in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Marco, von Arbon und Muolen, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bronnenhuber, Karin, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Thomas, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Werner, von Oberriet (SG), in Tannay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005116720, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Tiro Ofenbau AG, in St. Gallen, CHE-103.309.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, S.0, Publ. 4363547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bronnenhuber, Karin, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.